Помогите решить пример по действиям
8060x45+(2254175+94447):414-45150:75x105

8060x45+(2254175+94447):414-45150:75x105=305 163
2 254 175+94 447=2 348 622
2 348 622 : 414=5 673
8060 *45=362 700
45150 :75=602
602*105=63 210
362 700+5 673=368 373
368 373-63 210=305 163

Оцени ответ
Не нашёл ответ?

Если тебя не устраивает ответ или его нет, то попробуй воспользоваться поиском на сайте и найти похожие ответы по предмету Математика.

Найти другие ответы

Загрузить картинку