Помогите с решением примера с действиями
8060X45+(2254175+94447):414-45150:75X105
x это умножить : разделить

Внимание, только СЕГОДНЯ!

8060X45+(2254175+94447):414-45150:75X105=8060*45+2348622:414-45150:75*105=363700+2348622:414-45150:75*105=363700+5673-63210= 306163

Оцени ответ
Не нашёл ответ?

Если тебя не устраивает ответ или его нет, то попробуй воспользоваться поиском на сайте и найти похожие ответы по предмету Математика.

Найти другие ответы

Загрузить картинку